Autorizar el viaje en comisión de servicio por capacitación a la ciudad de Lima del 22 al 26 de octubre de 2014, de doña Maritza Peralta de Gonzales.
Autorizar el viaje en comisión de servicio, a la ciudad de Lima del 12 al 16 de noviembre de 2014, de doña Victoria Reátegui Quispe, directora de la Escuela de Postgrado de la UNAP.
Asignar a don José Francisco Ramírez Chung, jefe de la Oficina de Transporte de la UNAP, una asignación económica mensual, de septiembre a diciembre de 2014 para gastos operativos de emergencia de la mencionada oficina.
Autorizar el viaje en comisión de servicio por capacitación a la ciudad de Lima del 10 al 13 de septiembre de 2014 de don Fernando Guevara Torres, Matilde Rojas García, Rosario del Pilar Bardales Arévalo y Ana María Joaquina Moura García.
Incorporar como miembros del Comité Electoral Universitario Transitorio y Autónomo de la UNAP, conformado de la siguiente manera: Docentes: Laura Rosa García Panduro - Presidente, Elmer Trevejo Chávez – Miembro, Jorge Mesía Vela – Miembro, Jorge Nels...
Otorgar a don Alberto José Bazán Ferrando, docente asociado a dedicación exclusiva, asignado a la FIA.
Autorizar el viaje a la ciudad del cusco del 20 al 29 de septiembre de 2014, de los estudiantes Johny Alberto Gómez Pareeds, Franco Marcelo Acosta García y Frank Luis Del Aguila Paredes de la FA.
Expresar el reconocimiento de la UNAP, a un grupo de servidores docentes, administrativos y estudiantes que participaron en el desfile por Fiestas Patrias, que se realizó en la Plaza 28 de Julio.
Declarar procedente la solicitud de ampliación de plazo n.° 03, formulada por el contratista Consorcio Vial (integrado por los consorciados Constructora Avanza Perú - JS Contratistas Generales E.I.R.L. - MDP Consultores y Contratistas Generales E.I.R...
Otorgar a don Jairo Enrique Herrera Pérez, la distinción de Doctor Honoris Causa de la UNAP, como reconocimiento a su destacada trayectoria profesional, y laboral en el campo del derecho en beneficio de la humanidad.
Conferir los títulos profesionales a los siguientes bachilleres de la FA: Doris Rubí Dávila Varela, FCB: Roberto Gallardo Andrade, Marcial Mayer García Llerena, FCF: Manuel Octavio Rios Sánchez, FACEN: José Antonio Vascones Vargas, Ursula Iñape López...
Designar la comisión encargada de llevar a cabo el proceso de Examen de Admisión al Programa de Complementación Académica II Etapa 2014 de la FCEH en la sede Requena, integrada de la siguiente manera: Moises Rengifo Rengifo - Presidente, Juliana Sánc...
Ratificar la R.D. n.° 317-2014-FMH-UNAP, del 22 de agosto de 2014. Modificar la R.D. n.° 292-2014-FMH-UNAP, del 25 de julio de 2014, para reprogramar el calendario académico, correspondiente al segundo semestre Académico año 2014, para los alumnos de...
Ratificar la R.D. n.° 235-2014-FA-UNAP, del 22 de agosto de 2014. Designar a don Pedro Antonio Gratelly Silva, docente principal a dedicación exclusiva, como jefe de la Sección de Postgrado de la FA, partir del 01 de septiembre de 2014, hasta la elec...
Ratificar la R.D. n.° 237-2014-FA-UNAP, del 22 de agosto de 2014. Designar a don Eymer Mori Pinedo, docente principal a dedicación exclusiva, como coordinador de la Escuela de Formación Profesional de Agronomía, sede Yurimaguas, partir del 25 de agos...