Anular la Res. Rec. N.° 0601-2014-UNAP, de fecha 13 de marzo de 2014.
Reconformar a partir de la fecha, el comité del Proyecto UNIVERSITAS XXI UNAP, por parte de la UNAP, ante de la Oficina de Cooperación Universitaria del Perú.
Ratificar la R.D: n.° 041-FIA-UNAP-2014, del 12 de marzo de 2014. Encargar la jefatura del Departamento Académico de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la FIA – UNAP, del 03 al 31 de marzo de 2014, a don Salvador Antonio Mario Urro Allegretti.
Ratificar la R.D: n.° 0397-2014-FACEN-UNAP, del 17 de marzo de 2014. Encargar como decano de la FACEN, a don Carlos Hernán Zumaeta Vásquez, docente principal a dedicación exclusiva, adscrito al Departamento Académico de Economía, del 18 al 21 de marz...
Contratar los servicios profesionales de don Carlos Enrique Peña Peña, para desarrollar el curso de “Gobierno Ti” para los estudiantes del programa de maestría en Ingeniería de Sistemas con mención en Gerencia de Tecnologías de la Información y Gesti...
Rectificar los alcances de la R.R. n.° 0443-2014-UNAP, del 26 de enero de 2014, precisando que la fecha correcta de emisión es el 26 de febrero de 2014, en vez de 26 de enero de 2014.
Conformar la comisión encargada de que la UNAP brinde acceso abierto al sitio centralizado donde se mantiene la información digital resultado de la producción en ciencia, tecnología e innovación (libros, publicaciones, artículos de revistas especiali...
Otorgar el grado académico de bachiller en Educación a los siguientes ex alumnos: Marcos Antonio Rengifo López, Cinthya Margot Tamani Andrade, Nury Cristina Vela Mera, Lus Edith Vásquez Elescano, Luisa Stefani Reátegui Malafaya, Andy Jefferson Rafael...
Otorgar el grado académico de bachiller en Ciencias de la Industria Alimentaria a los siguientes ex alumnos: Rosa Isabel Galdos Andrade, Delia Vanessa Pinedo Medina, Jaureman Romero Flores, Lay Guerrero Roque y Leslie Priscila Cueva Pezo.
Otorgar el grado académico de bachiller en Odontología al siguiente ex alumno Carlos Alberto Gongora Cachay.
Otorgar el grado académico de bachiller en ingeniería Química a los siguientes ex alumnos: Jonny Hidalgo Collantes, Victor Angel Clider Suárez Farge y Ray Steeph Paul Rovinson Piña Arévalo.
Otorgar el grado académico de bachiller en Negocios Internacionales y Turismo al ex alumno Rodrigo André Rubio Ocampo.
Otorgar el grado académico de bachiller en Ciencias Contables a la ex alumna Alicia Rossana Cetraro Baquero.
Otorgar el grado académico de bachiller en Ciencias Biológicas al ex alumno Joaquin Abel Grández Casado.
Autorizar el viaje en comisión a la ciudad de Lima del 20 al 21 de marzo de 2014, de don Clovis Mauro Vega Sandi, desempeñando el cargo de jefe de la Unidad de Contabilidad, asignado a la Oficina General de Administración.